Jean-Marie Le Pen
dodis.ch/P59218Funktionen
2Karriere
2x ausgewählt Alle einblendenDatum | Funktion | Organisation | |
---|---|---|---|
1.7.2004-1.7.2019 | Mitglied | EU/Europäisches Parlament | |
5.10.1972–15.1.2011 | Vorsitzender | Frankreich/Nationale Front |
Datum | Funktion | Organisation | |
---|---|---|---|
1.7.2004-1.7.2019 | Mitglied | EU/Europäisches Parlament | |
5.10.1972–15.1.2011 | Vorsitzender | Frankreich/Nationale Front |