Frankreich/Nationale Versammlung (6.2018...)
dodis.ch/R37903Namensvariante
16Name
4x ausgewählt Alle einblendenDatum | Name | |
---|---|---|
6.2018... | Frankreich/Nationale Versammlung | |
6.2018... | Frankreich/RN | |
5.10.1972–6.2018 | Frankreich/Nationale Front | |
5.10.1972–6.2018 | Frankreich/FN |
Mit dieser Organisation verknüpfte Personen
3Karriere
3x ausgewählt Alle einblendenDatum | Funktion | Person | |
---|---|---|---|
16.1.2011–13.9.2021 | Präsident | Le Pen Marine | |
5.10.1972–15.1.2011 | Vorsitzender | Le Pen Jean-Marie | |
1989–1998 | Mitglied | Blot Yvan |