Jaime Paz Zamora
dodis.ch/P60396Funktionen
2Karriere
2x ausgewählt Alle einblendenDatum | Funktion | Organisation | |
---|---|---|---|
6.8.1989–6.8.1993 | Präsident | Bolivien/Staat | |
10.10.1982–14.12.1984 | Vizepräsident | Bolivien/Staat |
Datum | Funktion | Organisation | |
---|---|---|---|
6.8.1989–6.8.1993 | Präsident | Bolivien/Staat | |
10.10.1982–14.12.1984 | Vizepräsident | Bolivien/Staat |