de
—
fr
—
it
—
en
Versuchen Sie die neue
Beta
Menu
Versuchen Sie die neue
Beta
de
—
fr
—
it
—
en
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
DODIS-Login
DDS Volume-Resolver:
Website durchsuchen:
Suchen
Social networks links
Dodis
- Diplomatische Dokumente der Schweiz
corporate_fare
Bolivien/Staat
dodis.ch/R857
Bolivien/Staat
Bolivien/Staat
Bolivie/État
Bolivia/Stato
Sitz
La Paz
Referenzland
La Paz
Namensvariante
3
sort
Datum
Name
visibility
Datum
Name
Exportieren
Kompakt
Gross
+
Bolivien/Staat
10 Elemente pro Seite
20 Elemente pro Seite
50 Elemente pro Seite
1000 Elemente pro Seite
Mit dieser Organisation verknüpfte Personen
22
Karriere
22x ausgewählt
Alle einblenden
Zoom zurücksetzen
Präsident
Präsident
Vizepräsident
Vizepräsident
1945
1950
1955
1960
1965
1970
1975
1980
1985
1990
1995
2000
2005
sort
Datum
Funktion
Person
visibility
Datum
Funktion
Person
Exportieren
Kompakt
Gross
6.8.2002–17.10.2003
Präsident
Sánchez de Lozada Bustamente Gonzalo
...1997-2002...
Präsident
Banzer Suárez Hugo
6.8.1993–6.8.1997
Präsident
Sánchez de Lozada Bustamente Gonzalo
6.8.1989–6.8.1993
Präsident
Paz Zamora Jaime
10.10.1982–6.8.1985
Präsident
Siles Zuazo Hernán
10.10.1982–14.12.1984
Präsident
Paz Zamora Jaime
4.9.1981–21.7.1982
Präsident
Torrelio Villa Celso
17.7.1980-4.8.1981
Präsident
García Meza Tejada Luis
...1970-1978...
Präsident
Banzer Suárez Hugo
1978
Präsident
Fuentes Víctor González
7.10.1970-21.8.1971
Präsident
Torres Juan José
26.9.1969-6.10.1970
Präsident
Ovando Candía Alfredo
27.4.1969-26.9.1969
Präsident
Siles Salinas Luis Adolfo
6.8.1966-27.4.1969
Präsident
Barrientos Ortuño René
6.8.1966-27.4.1969
Präsident
Siles Salinas Luis Adolfo
1965-1966
Präsident
Ovando Candía Alfredo
4.8.1960-4.11.1964
Präsident
Paz Estenssoro Ángel Víctor
6.8.1964-4.11.1964
Präsident
Barrientos Ortuño René
6.8.1960-6.8.1964
Vizepräsident
Lechín Juan
6.8.1956–6.8.1960
Präsident
Siles Zuazo Hernán
10 Elemente pro Seite
20 Elemente pro Seite
50 Elemente pro Seite
1000 Elemente pro Seite
Dokumente