Pierre Buyoya
dodis.ch/P60616Funktionen
2Karriere
2x ausgewählt Alle einblendenDatum | Funktion | Organisation | |
---|---|---|---|
25.7.1996–30.4.2003 | Präsident | Burundi/Staat | |
3.9.1987–10.7.1993 | Präsident | Burundi/Staat |
Datum | Funktion | Organisation | |
---|---|---|---|
25.7.1996–30.4.2003 | Präsident | Burundi/Staat | |
3.9.1987–10.7.1993 | Präsident | Burundi/Staat |