de
—
fr
—
it
—
en
Versuchen Sie die neue
Beta
Menu
Versuchen Sie die neue
Beta
de
—
fr
—
it
—
en
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
DODIS-Login
DDS Volume-Resolver:
Website durchsuchen:
Suchen
Social networks links
Dodis
- Diplomatische Dokumente der Schweiz
corporate_fare
Burundi/Staat
dodis.ch/R23032
Burundi/Staat
Burundi/Staat
Burundi/État
Burundi/Stato
Sitz
Bujumbura
Referenzland
Bujumbura
Kommentare
Namensvariante
3
sort
Datum
Name
visibility
Datum
Name
Exportieren
Kompakt
Gross
+
Burundi/Staat
10 Elemente pro Seite
20 Elemente pro Seite
50 Elemente pro Seite
1000 Elemente pro Seite
Mit dieser Organisation verknüpfte Personen
14
Karriere
14x ausgewählt
Alle einblenden
Zoom zurücksetzen
König
König
Staatschef
Staatschef
Präsident
Präsident
Beamter
Beamter
Generalsekretär
Generalsekretär
Berater
Berater
1920
1930
1940
1950
1960
1970
1980
1990
2000
sort
Datum
Funktion
Person
visibility
Datum
Funktion
Person
Exportieren
Kompakt
Gross
25.7.1996–30.4.2003
Präsident
Buyoya Pierre
6.4.1994–25.7.1996
Präsident
Ntibantunganya Sylvestre
5.2.1994–6.4.1994
Präsident
Ntaryamira Cyprien
11.1993–5.2.1994
Präsident
Kinigi Sylvie
21.10.1993–27.10.1993
Präsident
Ngeze François
6.1993–23.10.1993
Präsident
Ndadaye Melchior
3.9.1987–10.7.1993
Präsident
Buyoya Pierre
...1990...
Beamter
Kabahizi Jean
1.11.1976–3.9.1987
Präsident
Bagaza Jean Baptiste
1979–1986
Berater
Ntahoturi Bernard
...1982...
Generalsekretär
Hakizimana Isidore
28.11.1966-1.11.1976
Staatschef
Micombero Michel
8.7.1966-28.11.1966
König
Ndizeye Ntare V Charles
16.12.1915-8.7.1966
König
Bangilicenge Mwambutsa
10 Elemente pro Seite
20 Elemente pro Seite
50 Elemente pro Seite
1000 Elemente pro Seite
Dokumente