Luis Juan Alva Castro
dodis.ch/P61568Funktionen
2Karriere
2x ausgewählt Alle einblendenDatum | Funktion | Organisation | |
---|---|---|---|
26.7.1980-26.7.1990 | Mitglied | Peru/Parlament | |
28.7.1985-26.6.1987 | Premierminister | Peru/Regierung |
Datum | Funktion | Organisation | |
---|---|---|---|
26.7.1980-26.7.1990 | Mitglied | Peru/Parlament | |
28.7.1985-26.6.1987 | Premierminister | Peru/Regierung |