de
—
fr
—
it
—
en
Versuchen Sie die neue
Beta
Menu
Versuchen Sie die neue
Beta
de
—
fr
—
it
—
en
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
DODIS-Login
DDS Volume-Resolver:
Website durchsuchen:
Suchen
Social networks links
Dodis
- Diplomatische Dokumente der Schweiz
corporate_fare
Peru/Regierung
dodis.ch/R2540
Peru/Regierung
Peru/Regierung
Pérou/Gouvernement
Perù/Governo
Typologie
Staatliche Organisation / Exekutive
Sitz
Lima
Referenzland
Lima
Kommentare
Namensvariante
4
sort
Datum
Name
visibility
Datum
Name
Exportieren
Kompakt
Gross
+
Peru/Regierung
Peruanische Regierung
10 Elemente pro Seite
20 Elemente pro Seite
50 Elemente pro Seite
1000 Elemente pro Seite
Mit dieser Organisation verknüpfte Personen
107
Karriere
107x ausgewählt
Alle einblenden
Zoom zurücksetzen
«
1
2
3
4
5
»
Premierminister
Premierminister
1965
1970
1975
1980
1985
1990
1995
2000
2005
sort
Datum
Funktion
Person
visibility
Datum
Funktion
Person
Exportieren
Kompakt
Gross
15.2.2021–29.7.2021
Aussenminister
Wagner Allan
2006-2011
Aussenminister
García Belaúnde José Antonio
14.11.2010–28.7.2011
Wirtschaftsminister
Benavides Ferreyros Ismael Alberto
20.5.2007–11.10.2008
Wirtschaftsminister
Benavides Ferreyros Ismael Alberto
7.2006–12.2007
Aussenminister
Wagner Allan
16.8.2005–28.7.2006
Premierminister
Kuczynski Pedro Pablo
16.2.2004–16.8.2005
Premierminister
Kuczynski Pedro Pablo
16.2.2004–16.8.2005
Premierminister
Kuczynski Pedro Pablo
12.7.2002–15.12.2003
Aussenminister
Wagner Allan
28.7.2001–12.7.2002
Justizminister
García-Sayán Larrabure Diego
28.7.2001–12.7.2002
Premierminister
Kuczynski Pedro Pablo
28.7.2001–12.7.2002
Premierminister
Kuczynski Pedro Pablo
28.7.2001–12.7.2002
Premierminister
Dañino Roberto
27.11.2000–28.7.2001
Justizminister
García-Sayán Larrabure Diego
25.11.2000–28.7.2001
Bildungsminister
Rubio Correa Marcial Antonio
22.11.2000–28.7.2001
Premierminister
Pérez de Cuéllar Javier
25.11.2000–28.7.2001
Innenminister
Vidal Herrera Antonio Ketín
13.10.1999–28.7.2000
Landwirtschaftsminister
Hurtado Miller Juan Carlos
1993–1998
Finanzminister
Camet Jorge
17.7.1997–12.10.1998
Aussenminister
Ferrero Costa Eduardo José
10 Elemente pro Seite
20 Elemente pro Seite
50 Elemente pro Seite
1000 Elemente pro Seite
Dokumente