Ismael Alberto Benavides Ferreyros
dodis.ch/P72871Funktionen
2Karriere
2x ausgewählt Alle einblendenDatum | Funktion | Organisation | |
---|---|---|---|
14.11.2010–28.7.2011 | Wirtschaftsminister | Peru/Regierung | |
20.5.2007–11.10.2008 | Landwirtschaftsminister | Peru/Regierung |
Datum | Funktion | Organisation | |
---|---|---|---|
14.11.2010–28.7.2011 | Wirtschaftsminister | Peru/Regierung | |
20.5.2007–11.10.2008 | Landwirtschaftsminister | Peru/Regierung |