Guillermo Larco Cox
dodis.ch/P61569Funktionen
3Karriere
3x ausgewählt Alle einblendenDatum | Funktion | Organisation | |
---|---|---|---|
30.9.1989-28.7.1990 | Premierminister | Peru/Regierung | |
1.3.1989-28.7.1990 | Minister | Peru/Aussenministerium | |
26.6.1987-17.5.1988 | Premierminister | Peru/Regierung |