Jan Peder Syse
dodis.ch/P64373Funktionen
2Karriere
2x ausgewählt Alle einblendenDatum | Funktion | Organisation | |
---|---|---|---|
16.10.1989–3.10.1990 | Premierminister | Norwegen/Regierung | |
1.1.1988–31.12.1988 | Präsident | Nordischer Rat |
Datum | Funktion | Organisation | |
---|---|---|---|
16.10.1989–3.10.1990 | Premierminister | Norwegen/Regierung | |
1.1.1988–31.12.1988 | Präsident | Nordischer Rat |