Nordischer Rat
dodis.ch/R11122Nordischer Rat
Nordic Council
Conseil nordique
Consiglio nordico
Namensvariante
5Datum | Name | |
---|---|---|
Nordischer Rat | ||
Nordische Gemeinschaft |
Mit dieser Organisation verknüpfte Personen
3Karriere
3x ausgewählt Alle einblendenDatum | Funktion | Person | |
---|---|---|---|
1.1.1989–31.12.1989 | Präsident | Söder Karin | |
1.1.1988–31.12.1988 | Präsident | Syse Jan Peder | |
1.1.1984–31.12.1984 | Präsident | Söder Karin |