André Ouellet
dodis.ch/P71100Funktionen
2Karriere
2x ausgewählt Alle einblendenDatum | Funktion | Organisation | |
---|---|---|---|
4.11.1993–24.1.1996 | Minister | Kanada/Aussenministerium | |
12.8.1983–17.9.1984 | Minister | Kanada/Arbeitsministerium |
Datum | Funktion | Organisation | |
---|---|---|---|
4.11.1993–24.1.1996 | Minister | Kanada/Aussenministerium | |
12.8.1983–17.9.1984 | Minister | Kanada/Arbeitsministerium |