Kanada/Arbeitsministerium
dodis.ch/R33009Namensvariante
3Datum | Name | |
---|---|---|
Kanada/Arbeitsministerium |
Mit dieser Organisation verknüpfte Personen
2Karriere
2x ausgewählt Alle einblendenDatum | Funktion | Person | |
---|---|---|---|
12.8.1983–17.9.1984 | Minister | Ouellet André | |
27.11.1972-8.9.1978 | Minister | Munro John |