de
—
fr
—
it
—
en
Versuchen Sie die neue
Beta
Menu
Versuchen Sie die neue
Beta
de
—
fr
—
it
—
en
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
DODIS-Login
DDS Volume-Resolver:
Website durchsuchen:
Suchen
Social networks links
Dodis
- Diplomatische Dokumente der Schweiz
person_outline
Giuseppe
Motta
dodis.ch/P729
* 29.12.1871
Airolo
† 23.1.1940
Bern
1 / 2
keyboard_arrow_right
+
Namensvariante
Motta-Andreazzi Giuseppe
+
Geschlecht
männlich
Referenzland
Schweiz
Beschäftigung
Politiker
Verknüpfungen zu anderen Personen
Motta Riccardo
ist Kind von
Motta Giuseppe
Weitere Informationen
HLS
GND
Elites suisses
Helveticat
VIAF
BSG
ETH-Bibliothek
parl.ch
Burgerbibliothek
Links powered by
Metagrid
- die Vernetzungsinitiative der SAGW
Wikidata
Q559892
Alle einblenden
+
1 / 2
keyboard_arrow_right
Funktionen
10
Karriere
10x ausgewählt
Alle einblenden
Zoom zurücksetzen
1900
1905
1910
1915
1920
1925
1930
1935
1940
1945
sort
Datum
Funktion
Organisation
visibility
Datum
Funktion
Organisation
Exportieren
Kompakt
Gross
1.1.1920-1940
Mitglied
Bundesrat/Delegation für auswärtige Angelegenheiten
1.1.1940...
Mitglied
Bundesrat/Delegation für auswärtige Angelegenheiten
1.1.1939-31.12.1939
Mitglied
Bundesrat/Delegation für auswärtige Angelegenheiten
1.1.1937-31.12.1937
Präsident
Bund
1.1.1932-31.12.1932
Präsident
Bund
1.1.1927-31.12.1927
Präsident
Bund
1924-1925
Präsident
Völkerbund/Völkerbundversammlung
14.12.1911-31.12.1919
Chef
Eidgenössisches Finanz- und Zolldepartement
1.1.1915-31.12.1915
Präsident
Bund
1899-1914
Berater
Bundesversammlung/Christlichdemokratische Fraktion
10 Elemente pro Seite
20 Elemente pro Seite
50 Elemente pro Seite
1000 Elemente pro Seite
Dokumente