de
—
fr
—
it
—
en
Versuchen Sie die neue
Beta
Menu
Versuchen Sie die neue
Beta
de
—
fr
—
it
—
en
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
Datenbank
E-Dossier
Thematisches Verzeichnis
Archive
Aktenedition
Über die Edition
Zitierempfehlung
Abkürzungen
Rezensionen
Quaderni di Dodis
Über die Reihe
Saggi di Dodis
Über die Zeitschrift
Bibliografie
Aktivitäten
Mitteilungen
Veranstaltungen
Universitäre Lehre
Projekte
Medienarchiv
Über uns
Forschungsgruppe
Kommission
Alumni
Partner
Jahresberichte
Stellen
Zugang zum Archivgut
Open Science
Dokumentation
DODIS-Login
DDS Volume-Resolver:
Website durchsuchen:
Suchen
Social networks links
Dodis
- Diplomatische Dokumente der Schweiz
person_outline
Marcel
Pilet-Golaz
dodis.ch/P804
* 31.12.1889
Cossonay
† 11.4.1958
Paris
+
Namensvariante
Pilet Marcel
•
Pilez Golaz
+
Geschlecht
männlich
+
Referenzland
Schweiz
+
Nationalität
Schweiz
Heimatkanton
Waadt
Beschäftigung
Politiker
Konfession
reformiert
Weitere Informationen
HLS
GND
Elites suisses
Helveticat
VIAF
BSG
ETH-Bibliothek
parl.ch
Burgerbibliothek
Links powered by
Metagrid
- die Vernetzungsinitiative der SAGW
Wikidata
115803
Alle einblenden
+
Funktionen
16
Karriere
16x ausgewählt
Alle einblenden
Zoom zurücksetzen
1910
1915
1920
1925
1930
1935
1940
sort
Datum
Funktion
Organisation
visibility
Datum
Funktion
Organisation
Exportieren
Kompakt
Gross
Mitglied
Freisinnig-demokratische Partei der Schweiz
Administrator
Société anonyme des Ateliers de Sécheron
1.1.1944-31.12.1944
Vizepräsident
Bund
1.1.1943-31.12.1944
Mitglied
Bundesrat/Delegation für auswärtige Angelegenheiten
18.3.1940-31.12.1944
Chef
Eidgenössisches Politisches Departement
13.12.1928-31.12.1944
Mitglied
Bundesrat
1.8.1941-31.12.1941
Mitglied
Bundesrat/Finanz- und Wirtschaftsdelegation
1.1.1940-31.12.1941
Mitglied
Bundesrat/Delegation für auswärtige Angelegenheiten
1.1.1930-18.3.1940
Chef
Eidgenössisches Post- und Eisenbahndepartement
1.1.1937-31.12.1937
Mitglied
Bundesrat/Finanz- und Wirtschaftsdelegation
1.1.1936-31.12.1936
Mitglied
Bundesrat/Finanz- und Wirtschaftsdelegation
1.1.1933-31.12.1935
Mitglied
Bundesrat/Delegation für auswärtige Angelegenheiten
1.1.1934-31.12.1934
Präsident
Bund
1.1.1929-31.12.1929
Chef
Departement des Innern
1912...
Gesellschafter
Etude Pilet et Vallotton
1907...
Mitglied
Belles-Lettres de Lausanne
10 Elemente pro Seite
20 Elemente pro Seite
50 Elemente pro Seite
1000 Elemente pro Seite
Dokumente